LLUM I ESTALVI D'ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Joan, 6
Código Postal 43719
Municipio Bellvei
Provincia Tarragona
Razón Social LLUM I ESTALVI D'ENERGIA SL
CIF B55536213
Capital Social 5000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/02/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LLUM I ESTALVI D'ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LLUM I ESTALVI D'ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañellas Juncosa Amadeo | Liquidador | 20/12/2012 | 20/12/2012 |
COMABELLA XUCLA ORIOL | Apoderado | 18/02/2011 | 20/12/2012 |
LED XXI CONSULTORES ENERGETICOS SL | Administrador Unico | 18/02/2011 | 20/12/2012 |
Pie Sanahuja Magi | Apoderado | 18/02/2011 | 20/12/2012 |
ACTOS BORME DE LLUM I ESTALVI D'ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 53, S 8, H T 42364, I/A 4 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 53, S 8, H T 42364, I/A 4 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 53, S 8, H T 42364, I/A 4 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 53, S 8, H T 42364, I/A 4 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 52, S 8, H T 42364, I/A 3 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 51, S 8, H T 42364, I/A 2 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 48, S 8, H T 42364, I/A 1 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-43
Dirección:C/ SANT JOAN, 6 (BELLVEI)
Comienzo de operaciones:11/02/11
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:La venta y distribucion de equipos electrónicos para iluminación "leds".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 48, S 8, H T 42364, I/A 1 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-43