LLUFRESA SL - EXTINGUIDA
Municipio Santa Coloma de Cervelló
Provincia Barcelona
Razón Social LLUFRESA SL
CIF B58880527
Capital Social 221986.23 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- LLUFRESA SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Casas Grebol Claudia
VINCULACIONES DE LLUFRESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LLUFRESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casas Grebol Claudia | Administrador Unico | 27/10/2014 | 30/06/2016 |
Casas Grebol Claudia | Apoderado | 13/02/2009 | 30/06/2016 |
Marin Burrueco Josep | Apoderado | 13/02/2009 | 30/06/2016 |
Casas Montañes Lluis | Administrador Unico | 17/09/2014 | 27/10/2014 |
Casas Montañes Luis | Administrador Unico | 19/10/2010 | 19/10/2010 |
Martinez Abril Francisco Jose | Apoderado | 13/02/2009 | 05/02/2010 |
ACTOS BORME DE LLUFRESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33661 , F 151, S 8, H B 93079, I/A 18 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 116/2016, AUTO FIRME DE FECHA 18/03/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33661 , F 151, S 8, H B 93079, I/A 18 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: EDIFICIS I OBRES DEL SEGRIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33661 , F 151, S 8, H B 93079, I/A 17 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-08
Capital Anterior: | 736.467,72 | Euros |
Disminución de capital | 514.481,49 | Euros |
Capital Actual: | 221.986,23 | Euros |
Porcentaje: | 69,86 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33661 , F 151, S 8, H B 93079, I/A 16 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-08
- DECLARACION DEL CARACTER UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO "BOLGRE, SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33661 , F 150, S 8, H B 93079, I/A 15 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08
Capital Anterior: | 796.577,72 | Euros |
Disminución de capital | 60.110,00 | Euros |
Capital Actual: | 736.467,72 | Euros |
Porcentaje: | 7,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33661 , F 150, S 8, H B 93079, I/A 15 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08
- PERDIDA DEL CARACTER UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33661 , F 149, S 8, H B 93079, I/A 14 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08
Capital Anterior: | 60.110,00 | Euros |
Aumento de capital: | 736.467,72 | Euros |
Capital Actual: | 796.577,72 | Euros |
Porcentaje: | 1.225,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33661 , F 149, S 8, H B 93079, I/A 14 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33661 , F 149, S 8, H B 93079, I/A 14 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33661 , F 149, S 8, H B 93079, I/A 14 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08