LLIMONET 36 SL - EXTINGUIDA
Municipio Vilanova i la Geltrú
Provincia Barcelona
Razón Social LLIMONET 36 SL
CIF B61288080
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LLIMONET 36 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LLIMONET 36 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Contreras Busquets Carlos | Administrador Solidario | 09/01/2009 | 22/04/2014 |
Grasa Graell David | REP.ADM.CONC | 05/03/2014 | 22/04/2014 |
Miret Jacas Josep | Administrador Solidario | 09/01/2009 | 22/04/2014 |
MONEREO MEYER RESOLVENZ SLP | Administrador Concursal | 05/03/2014 | 22/04/2014 |
Trenzano Marti Jose Maria | Administrador Solidario | 09/01/2009 | 22/04/2014 |
Contreras Busquets Carlos | Apoderado | 09/01/2009 | |
Vazquez Barea Jose Manuel | Administrador | 09/01/2009 |
ACTOS BORME DE LLIMONET 36 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29583 , F 221, S 8, H B 156030, I/A 8 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 484/2013, AUTO FIRME DE FECHA 21/03/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29583 , F 221, S 8, H B 156030, I/A 8 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29583 , F 221, S 8, H B 156030, I/A 8 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 484/2013, AUTO FIRME DE FECHA 11/07/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29583 , F 220, S 8, H B 156030, I/A 7 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29583 , F 220, S 8, H B 156030, I/A 7 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29583 , F 220, S 8, H B 156030, I/A 6 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29583 , F 220, S 8, H B 156030, I/A 6 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-08