LLESRENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA MANISES-RIBARROJA Km 11, NAVE 6
Código Postal 46190
Municipio Riba-roja de Túria
Provincia Valencia
Razón Social LLESRENT SL
CIF B98372345
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 04/08/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LLESRENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LLESRENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPINVIT SL | Administrador Unico | 08/08/2011 | 01/02/2021 |
Puigdollers Carbonell Maria Antonia | Apoderado | 10/01/2012 | 01/02/2021 |
ACTOS BORME DE LLESRENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9360, L 6642, F 135, S 8, H V 144815, I/A 4 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LLESRENT SL
Nif:B98372345
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA
Juez / Ponente:EDUARDO PASTOR MARTINEZ
Parte Dispositiva:
En el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de los de Valencia, se sigue Procedimiento Concursal Abreviado número 331/2020. En dicho expediente por Don Eduardo Pastor Martínez, Magistrado Juez del referido Juzgado, se ha dictado Auto número 111/2020, con fecha 3 de Junio de 2020, que es firme, por el que se
Fecha de Resolución:03/06/2020
Número Procedimiento Concursal:331/2020
Datos Registrales:
Tomo:
9360
Libro:
6642
Folio:
135
Hoja:
8-144815
Inscripción:
4
Fecha Inscripción01/02/2021
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9360, L 6642, F 135, S 8, H V 144815, I/A 4 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LLESRENT SL
Nif:B98372345
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA
Juez / Ponente:EDUARDO PASTOR MARTINEZ
Fecha de Resolución:03/06/2020
Número Procedimiento Concursal:331/2020
Datos Registrales:
Tomo:
9360
Libro:
6642
Folio:
135
Hoja:
8-144815
Inscripción:
4
Fecha Inscripción01/02/2021
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9360, L 6642, F 135, S 8, H V 144815, I/A 4 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LLESRENT SL
Nif:B98372345
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA
Juez / Ponente:EDUARDO PASTOR MARTINEZ
Parte Dispositiva:
En el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de los de Valencia, se sigue Procedimiento Concursal Abreviado número 331/2020. En dicho expediente por Don Eduardo Pastor Martínez, Magistrado Juez del referido Juzgado, se ha dictado Auto número 111/2020, con fecha 3 de Junio de 2020, que es firme, por el que se
Fecha de Resolución:03/06/2020
Número Procedimiento Concursal:331/2020
Datos Registrales:
Tomo:
9360
Libro:
6642
Folio:
135
Hoja:
8-144815
Inscripción:
4
Fecha Inscripción01/02/2021
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9360, L 6642, F 135, S 8, H V 144815, I/A 4 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9360, L 6642, F 135, S 8, H V 144815, I/A 4 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-46
- se declara la insolvencia de la parte ejecutada "EMIL IMPORT, S.L.", "LLESRENT, S.L." y "CORPINVIT, S.L.", por cuantía de 147.328,32 euros de principal adeudadas a la parte ejecutante LORENZO CASTILLO TORRES Y OTROS, mas 23825 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, de los
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9360, L 6642, F 135, S 8, H V 144815, I/A 3 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9360, L 6642, F 135, S 8, H V 144815, I/A 2 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-46
- LA PERSONA FISICA REPRESENTANATE DE LA MERCANTIL "CORPINVINT, S.L." ADMINISTRADORA UNICA DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA ESDON ENRIQUE GRAU ANDRADA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9360, L 6642, F 134, S 8, H V 144815, I/A 1 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9360, L 6642, F 134, S 8, H V 144815, I/A 1 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-46
Dirección:CTRA MANISES-RIBARROJA Km 11, NAVE 6 (RIBA-ROJA DE TURIA)
Comienzo de operaciones:04/08/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto: 1.- La importación, venta, explotación mediante arrendamiento no financiero, fabricación, reparación y transporte, propio o subcontratado, de aparatos, máquinas e instrumentos mecánicos, hidráulicos y eléctricos, incluida la producción y mecanización de piezas. 2.- La p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9360, L 6642, F 134, S 8, H V 144815, I/A 1 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-46