LLANTERNA CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Prat de la Riba, 63
Código Postal 25004
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social LLANTERNA CONSULTING SL
CIF B25723719
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 24/02/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LLANTERNA CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LLANTERNA CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nadal Roig Esteve | Apoderado Mancomunado | 18/03/2011 | 14/01/2021 |
Nadal Roig Esteve | Administrador Mancomunado | 04/01/2013 | 14/01/2021 |
Nadal Roig Esteve | Liquidador | 14/01/2021 | 14/01/2021 |
Sanchez Zaldivar Ivan | Apoderado Mancomunado | 18/03/2011 | 14/01/2021 |
Sanchez Zaldivar Ivan | Administrador Mancomunado | 04/01/2013 | 14/01/2021 |
Sanchez Zaldivar Ivan | Liquidador | 14/01/2021 | 14/01/2021 |
Zaldivar Zamorano Maria Dolores | Administrador Unico | 18/03/2011 | 04/01/2013 |
ACTOS BORME DE LLANTERNA CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 23, S 8, H L 25149, I/A 4 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 23, S 8, H L 25149, I/A 4 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 23, S 8, H L 25149, I/A 4 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-25
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 23, S 8, H L 25149, I/A 4 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 23, S 8, H L 25149, I/A 3 n (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 23, S 8, H L 25149, I/A NM (27/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-96-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 23, S 8, H L 25149, I/A N.M. (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 22, S 8, H L 25149, I/A NM (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-25
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 22, S 8, H L 25149, I/A 3 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 22, S 8, H L 25149, I/A 3 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-25