LLANOS DE LA INA SL - EXTINGUIDA
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social LLANOS DE LA INA SL
CIF B11753738
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Domecq Lopez De Carrizosa Fernando Ignacio
Propietario CAPA SL
VINCULACIONES DE LLANOS DE LA INA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LLANOS DE LA INA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPA SL | Socio Unico | 06/08/2014 | 26/09/2014 |
Domecq Argueso Fernando Manuel | Apoderado | 07/11/2013 | 26/09/2014 |
Domecq Lopez De Carrizosa Fernando Ignacio | Administrador Unico | 07/11/2013 | 26/09/2014 |
De Argueso Asta Buruaga Maria Elsa | Administrador Solidario | 07/11/2013 | |
Domecq Lopez De Carrizosa Fernando Ignacio | Administrador Solidario | 07/11/2013 |
ACTOS BORME DE LLANOS DE LA INA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 207, S 8, H CA 23783, I/A 5 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 207, S 8, H CA 23783, I/A 5 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 207, S 8, H CA 23783, I/A 4 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 205, S 8, H CA 23783, I/A 3 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 8 .- La sociedad será regida, administrada y representada por un Administrador Unico; dos o más Administradores que actuarán de forma solidaria o mancomunada, con un mínimo de dos y un máximo de cinco; o por un Consejo de Administración integrado por tres miembros como mínimo y doce como
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 205, S 8, H CA 23783, I/A 2 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 205, S 8, H CA 23783, I/A 2 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 205, S 8, H CA 23783, I/A 2 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-111-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-89-11
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-92-11