LLANOREL SA - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social LLANOREL SA
CIF A46054318
Actividad Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LLANOREL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LLANOREL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Bringue Jose Manuel | Apoderado | 14/04/2016 | 16/01/2017 |
Benito Bringue Jose Manuel | Apoderado | 25/01/2016 | 16/01/2017 |
Benito Bringue Jose Manuel | Liquidador Solidario | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
Hernandez Bolin Hector Alejandro | Apoderado | 14/04/2016 | 16/01/2017 |
Hernandez Bolin Hector Alejandro | Liquidador Solidario | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
INMO ALAMEDA SL | Administrador Unico | 13/03/2013 | 16/01/2017 |
INMO ALAMEDA SL | Liquidador Solidario | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
Villalba Magraner Pau | Apoderado Solidario | 14/04/2016 | |
Bonillo Miralles Victoria | Apoderado | 20/08/2010 | |
Blanes Carbonell Jose Luis | Apoderado | 20/04/2010 |
ACTOS BORME DE LLANOREL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281, L 594, F 224, S 8, H V 8316, I/A 59 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281, L 594, F 224, S 8, H V 8316, I/A 59 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidadores Solidarios. La entidad "Inmo-alameda, SL" nombrada liquidadora solidaria, ha designado como su persona fisica representante a don Juan Jose Roig Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281, L 594, F 224, S 8, H V 8316, I/A 59 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281, L 594, F 224, S 8, H V 8316, I/A 59 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-46
Administrador Unico
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281, L 594, F 224, S 8, H V 8316, I/A 59 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281, L 594, F 223, S 8, H V 8316, I/A 58 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281, L 594, F 223, S 8, H V 8316, I/A 58 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281, L 594, F 222, S 8, H V 8316, I/A 57 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-46
- =EXTINGUIDO= el poder conferido en la inscripciones 23&, 26& y 40&, a =DON CARLOS CALERO VENTOSO,= por su fallecimiento acaecido el día 29 de septiembre de 2005, según resulta de certificación literal de defunción librada el día 19 de diciembre de 2013 por el Registro Civil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281, L 594, F 67, S 8, H V 8316, I/A40/M1 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-46
- Don Juan Jose Roig Alfonso continua como representante de la mercantil "Inmo-Alemeda, S.L.", reelegida Administradora única de la sociedad de esta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281, L 594, F 222, S 8, H V 8316, I/A 56 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-46