LLACORANDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GREGORIO PEREZ DE MARIA 2 1ª - PUERTA M-P
Municipio León
Provincia León
Razón Social LLACORANDA SL
CIF B24632895
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de radiodifusión
Fecha de Constitución 04/01/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario 987 RADIO SL
VINCULACIONES DE LLACORANDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LLACORANDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
987 RADIO SL | Socio Unico | 09/02/2024 | 09/02/2024 |
Luengo Manjon Jose Pedro | Liquidador | 09/02/2024 | 09/02/2024 |
MEDIAPLANET GLOBAL SL | Administrador Unico | 01/02/2018 | 09/02/2024 |
MEDIAPLANET GLOBAL SL | Socio Unico | 01/02/2018 | 09/02/2024 |
Alvarez Alaiz David-eladio | Socio Unico | 14/10/2016 | 01/02/2018 |
Alvarez Alaiz David-eladio | Administrador Unico | 14/10/2016 | 01/02/2018 |
Alvarez Alaiz David-eladio | Administrador Solidario | 10/02/2012 | 14/10/2016 |
Corcoba Losada Antonio | Administrador Solidario | 10/02/2012 | 14/10/2016 |
ACTOS BORME DE LLACORANDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H LE 21388, I/A 4 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-24
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H LE 21388, I/A 4 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H LE 21388, I/A 4 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H LE 21388, I/A 4 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-24
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H LE 21388, I/A 4 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-24
- C/ GREGORIO PEREZ DE MARIA 2 1ª - PUERTA M-P (LEON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H LE 21388, I/A 3 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H LE 21388, I/A 3 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H LE 21388, I/A 3 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-24
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H LE 21388, I/A 3 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-24
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Se constata el código C.N.A.E. de la actividad principal del objeto social, que es el: 6010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 190, S 8, H LE 21388, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-24