LL. G. HABITATGES 2019 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bonaplata, 41
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LL. G. HABITATGES 2019 SL
CIF B67453035
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/06/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LL. G. HABITATGES 2019 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LL. G. HABITATGES 2019 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Lopez Marina | Administrador Mancomunado | 19/06/2019 | 27/12/2023 |
Gonzalez Lopez Marina | Apoderado Solidario | 03/08/2020 | 27/12/2023 |
Llach Esteban Jose Maria | Liquidador | 27/12/2023 | 27/12/2023 |
Llach Esteban Jose Maria | Administrador Mancomunado | 19/06/2019 | 27/12/2023 |
Llach Esteban Jose Maria | Apoderado Solidario | 03/08/2020 | 27/12/2023 |
ACTOS BORME DE LL. G. HABITATGES 2019 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46946 , F 158, S 8, H B 536050, I/A 3 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46946 , F 158, S 8, H B 536050, I/A 3 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46946 , F 158, S 8, H B 536050, I/A 3 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46946 , F 157, S 8, H B 536050, I/A 2 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46946 , F 156, S 8, H B 536050, I/A 1 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08
Dirección:CL BONAPLATA 41-43, BAJOS , LOCAL 2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:06/06/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LAS OPERACIONES DE PROMOCION, URBANIZACION, CONSTRUCCION, REHABILITACION, ADQUISICION, VENTA, GESTION Y EXPLOTACION DE PISOS, TERRENOS, SOLARES, EDIFICIOS, LOCALES COMERCIALES Y O INDUSTRIALES, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46946 , F 156, S 8, H B 536050, I/A 1 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08