LJF IBERICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Pg del Rengle, 5
Código Postal 08302
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Razón Social LJF IBERICA SA
CIF A60455466
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LJF IBERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LJF IBERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnaud Vaz | Consejero | 19/03/2012 | 08/06/2012 |
Del Saz Cordero Isidro | Secretario No Consejero | 08/06/2012 | |
Eric Antolin | Consejero | 06/10/2009 | 08/06/2012 |
Garcia Mascialino Gustavo | REPR.143 RRM | 08/06/2012 | 08/06/2012 |
HUTCHINSON IBERIA SA | Liquidador | 08/06/2012 | 08/06/2012 |
Laurent Poirier | Consejero | 19/03/2012 | 08/06/2012 |
Laurent Poirier | Consejero Delegado | 19/03/2012 | 08/06/2012 |
Laurent Poirier | Presidente | 08/06/2012 | |
Jacques Maigne | Consejero | 19/03/2012 | |
Dominique Marie Jacques Mounier | Consejero | 06/10/2009 |
ACTOS BORME DE LJF IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 3, S 8, H B 107972, I/A 24 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 3, S 8, H B 107972, I/A 24 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 3, S 8, H B 107972, I/A 24 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-08
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 3, S 8, H B 107972, I/A 23 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 2, S 8, H B 107972, I/A 22 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 2, S 8, H B 107972, I/A 22 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 2, S 8, H B 107972, I/A 21 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 2, S 8, H B 107972, I/A 21 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08