LIZKOT 84 SL - EXTINGUIDA
Razón Social LIZKOT 84 SL
CIF B27487263
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 31/01/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LIZKOT 84 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIZKOT 84 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bartolome Abraira Ruben | Apoderado | 09/12/2019 | 17/12/2021 |
Bartolome Abraira Ruben | Apoderado | 13/09/2019 | 17/12/2021 |
Eiriz Mourin Emilio Jose | Apoderado Solidario | 29/03/2017 | 17/12/2021 |
Eiriz Rodriguez Emilio Manuel | Administrador Unico | 23/03/2017 | 17/12/2021 |
Eiriz Rodriguez Emilio Manuel | Liquidador | 17/12/2021 | 17/12/2021 |
Eiriz Rodriguez Maria Victoria | Apoderado Solidario | 29/03/2017 | 17/12/2021 |
ACTOS BORME DE LIZKOT 84 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 96, S 8, H LU 18791, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 96, S 8, H LU 18791, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 96, S 8, H LU 18791, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 96, S 8, H LU 18791, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-27
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 94, S 8, H LU 18791, I/A 4 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-27
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 94, S 8, H LU 18791, I/A 3 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-27
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 94, S 8, H LU 18791, I/A 2 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 93, S 8, H LU 18791, I/A 1 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-27
Dirección:PLAZA MAYOR 11 1 (LUGO)
Comienzo de operaciones:31/01/17
Capital:15.000,00 Euros
Objeto social:Gestión de instalaciones deportivas, juegos de bolos y máquinas recreativas (CNAE 9311). Establecimientos de bebidas y servicios de bar y cafetería (CNAE 5630)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 93, S 8, H LU 18791, I/A 1 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-27