LIZIER-FRANDSEN SL - EXTINGUIDA
Municipio L'Alfàs del Pi
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social LIZIER-FRANDSEN SL
CIF B53604286
Capital Social 100646.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
VINCULACIONES DE LIZIER-FRANDSEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIZIER-FRANDSEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Frandsen Karina | Apoderado | 03/04/2009 | 31/07/2018 |
Lizier Lopez Carlos Raul | Liquidador | 31/07/2018 | 31/07/2018 |
Lizier Lopez Carlos Raul | Administrador Unico | 31/07/2018 | |
Frandsen Karina | Socio Unico | 01/04/2009 | 04/02/2014 |
ACTOS BORME DE LIZIER-FRANDSEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2477 , F 65, S 8, H A 66851, I/A 7 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2477 , F 65, S 8, H A 66851, I/A 7 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2477 , F 65, S 8, H A 66851, I/A 7 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2477 , F 65, S 8, H A 66851, I/A 7 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2477 , F 65, S 8, H A 66851, I/A 6 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-03
Capital Anterior: | 66.146,00 | Euros |
Aumento de capital: | 34.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.646,00 | Euros |
Porcentaje: | 52,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2477 , F 64, S 8, H A 66851, I/A 5 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-181-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-165-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2477 , F 64, S 8, H A 66851, I/A 4 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-03