LIZANSI SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social LIZANSI SL
CIF B38568747
Órgano Administración Administrador único
Auditor Campomanes Iglesias Maria Teresa
VINCULACIONES DE LIZANSI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIZANSI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campomanes Iglesias Maria Teresa | Auditor | 31/03/2017 | 14/02/2018 |
Campomanes Iglesias Teresa | Auditor | 07/06/2016 | 14/02/2018 |
E B AUDITORES SL | Auditor Suplente | 31/03/2017 | 14/02/2018 |
Zanolie Janine Karin | Liquidador | 18/01/2018 | 14/02/2018 |
Zanolie Janine Karin | Administrador Unico | 06/10/2015 | 18/01/2018 |
Zanolie Janine Karin | Administrador Mancomunado | 19/08/2014 | 06/10/2015 |
Zanolie Natalie Jannine Angelique | Administrador Mancomunado | 19/08/2014 | 06/10/2015 |
Lich Jannita Henderika | Consejero Delegado Solidario | 19/08/2014 | |
Lich Jannita Henderika | Presidente | 19/08/2014 | |
Lich Jannita Henderika | Consejero | 19/08/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LIZANSI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1909 , F 193, S 8, H TF 21603, I/A 9 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1909 , F 193, S 8, H TF 21603, I/A 9 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1909 , F 192, S 8, H TF 21603, I/A 8 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1909 , F 192, S 8, H TF 21603, I/A 8 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1909 , F 192, S 8, H TF 21603, I/A 8 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-38
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1909 , F 192, S 8, H TF 21603, I/A 7 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-38
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1909 , F 192, S 8, H TF 21603, I/A 6 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1909 , F 192, S 8, H TF 21603, I/A 5 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1909 , F 192, S 8, H TF 21603, I/A 5 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1909 , F 192, S 8, H TF 21603, I/A 5 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-38