LITTLE OWLS SCHOOL OF ENGLISH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vicent Brull, 86
Código Postal 46011
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social LITTLE OWLS SCHOOL OF ENGLISH SL
CIF B97147250
Actividad Educación preprimaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LITTLE OWLS SCHOOL OF ENGLISH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LITTLE OWLS SCHOOL OF ENGLISH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balaguer Benavent Lucia | Administrador Solidario | 04/12/2017 | 12/07/2023 |
Balaguer Benavent Lucia | Liquidador Solidario | 12/07/2023 | 12/07/2023 |
Taylor Graham-john | Administrador Solidario | 04/12/2017 | 12/07/2023 |
Taylor Graham-john | Liquidador Solidario | 12/07/2023 | 12/07/2023 |
Balaguer Benavent Lucia | Administrador Mancomunado | 10/07/2017 | |
Taylor Graham | Administrador Mancomunado | 10/07/2017 |
ACTOS BORME DE LITTLE OWLS SCHOOL OF ENGLISH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7075, L 4378, F 68, S 8, H V 81277, I/A 6 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7075, L 4378, F 68, S 8, H V 81277, I/A 6 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7075, L 4378, F 68, S 8, H V 81277, I/A 6 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7075, L 4378, F 68, S 8, H V 81277, I/A 6 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7075, L 4378, F 68, S 8, H V 81277, I/A 6 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7075, L 4378, F 68, S 8, H V 81277, I/A 5 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7075, L 4378, F 68, S 8, H V 81277, I/A 5 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7075, L 4378, F 68, S 8, H V 81277, I/A 4 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-46
- =DECRETO en fecha veinticuatro de Noviembre de dos mil dieciséis, que es FIRME=, por el que =se declara la insolvencia provisional de la ejecutada, la mercantil objeto de esta hoja, por cuantía de 14.595,64 euros de principal adeudadas a la parte ejecutante, más 2.185 euros, presupuestados provisionalmente para intereses y costas=
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7075, L 4378, F 68, S 8, H V 81277, I/A 3 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-46