LITOSCAR DREAM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Independencia, 4
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LITOSCAR DREAM SL
CIF B87940391
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/10/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único AUTOS DRIVECAR SL
Propietario AUTOS DRIVECAR SL
VINCULACIONES DE LITOSCAR DREAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LITOSCAR DREAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOS DRIVECAR SL | Socio Unico | 10/11/2017 | 11/04/2022 |
AUTOS DRIVECAR SL | Administrador Unico | 10/11/2017 | 11/04/2022 |
Espejel Sanz Anfiloquio | Apoderado | 17/05/2021 | 11/04/2022 |
Gomez Rubio Victor | Representante | 28/03/2018 | 11/04/2022 |
Fernandez Sanchez Julian | Representante | 10/11/2017 | 28/03/2018 |
ACTOS BORME DE LITOSCAR DREAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36503 , F 169, S 8, H M 655707, I/A 5 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36503 , F 169, S 8, H M 655707, I/A 5 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36503 , F 168, S 8, H M 655707, I/A 4 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
- C/ INDEPENDENCIA 4 1º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36503 , F 167, S 8, H M 655707, I/A 3 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36503 , F 167, S 8, H M 655707, I/A 2 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36503 , F 167, S 8, H M 655707, I/A 2 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36503 , F 165, S 8, H M 655707, I/A 1 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36503 , F 165, S 8, H M 655707, I/A 1 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-28
Dirección:C/ DE VALGRANDE 10 - NAVE 1 (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:20/10/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Alquiler de vehículos con y sin conductor. Prestación de servicios de alquiler de conductores para realizar servicios públicos y privados por carretera, viajes y, en general cualquier tipo de transporte de viajeros por carretera, ya sea individual o colectivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36503 , F 165, S 8, H M 655707, I/A 1 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-28