LITORAL TAKE AWAY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Diego Fdez de Mendoza, 11
Código Postal 29010
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social LITORAL TAKE AWAY SL
CIF B93619880
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/05/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LITORAL TAKE AWAY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LITORAL TAKE AWAY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maqueda Dominguez Maria Luisa | Liquidador | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
Maqueda Dominguez Maria Luisa | Socio Unico | 08/06/2018 | 01/04/2022 |
Maqueda Dominguez Maria Luisa | Administrador Unico | 13/07/2018 | 01/04/2022 |
Maqueda Dominguez Maria Luisa | Administrador Solidario | 08/06/2018 | 13/07/2018 |
Romeo Santo Carmelo | Administrador Solidario | 08/06/2018 | 13/07/2018 |
ACTOS BORME DE LITORAL TAKE AWAY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739, L 4646, F 118, S 8, H MA145607, I/A 3 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739, L 4646, F 118, S 8, H MA145607, I/A 3 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739, L 4646, F 118, S 8, H MA145607, I/A 3 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739, L 4646, F 118, S 8, H MA145607, I/A 3 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739, L 4646, F 118, S 8, H MA145607, I/A 3 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739, L 4646, F 118, S 8, H MA145607, I/A 2 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739, L 4646, F 118, S 8, H MA145607, I/A 2 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739, L 4646, F 118, S 8, H MA145607, I/A 2 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739, L 4646, F 117, S 8, H MA145607, I/A 1 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739, L 4646, F 117, S 8, H MA145607, I/A 1 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-29