LITESYS CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hiniesta, 49
Código Postal 41003
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social LITESYS CONSULTING SL
CIF B90006875
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 04/06/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Guevara Barbero Pablo Eduardo
VINCULACIONES DE LITESYS CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LITESYS CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guevara Barbero Pablo Eduardo | Administrador Unico | 05/06/2012 | 10/07/2024 |
Guevara Barbero Pablo Eduardo | Socio Unico | 05/06/2012 | 10/07/2024 |
Guevara Barbero Pablo Eduardo | Liquidador Unico | 10/07/2024 | 10/07/2024 |
ACTOS BORME DE LITESYS CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 93556, I/A 4 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 93556, I/A 4 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 93556, I/A 4 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 93556, I/A 4 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 93556, I/A 4 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-41
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Nombramiento, duración y competencia.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 41, S 8, H SE 93556, I/A 2 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 40, S 8, H SE 93556, I/A 1 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 40, S 8, H SE 93556, I/A 1 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-41
Dirección:C/ HINIESTA 49 Ptl.9 - C.P. 41003 (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:04/06/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Prestaciones de Servicios. La Sociedad tiene por objeto la prestación de los siguientes servicios: a) El diseño, análisis, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento, reparación y comercialización de sistemas, soluciones y productos que hagan uso de las tecnologías de información
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 40, S 8, H SE 93556, I/A 1 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-41