LITE ENERGY ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Municipio Òdena
Provincia Barcelona
Razón Social LITE ENERGY ESPAÑA SA
CIF A62520754
Capital Social 902002.4 Euros
Actividad Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LITE ENERGY ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LITE ENERGY ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ventura Vidal Itziar | Administrador Concursal | 25/04/2014 | 23/07/2021 |
Giorgio Confalonieri | Presidente | 19/05/2011 | 12/12/2014 |
Giorgio Confalonieri | Consejero | 19/05/2011 | 12/12/2014 |
Serra Torne Miquel | Consejero | 19/05/2011 | 12/12/2014 |
Serra Torne Miquel | Consejero Delegado | 19/05/2011 | 12/12/2014 |
Zabala Algarra Jose Ignacio | Secretario | 09/11/2012 | 12/12/2014 |
Zabala Algarra Jose Ignacio | Consejero | 09/11/2012 | 12/12/2014 |
Martin Trujillo Estela Maria | Secretario | 19/05/2011 | 09/11/2012 |
Martin Trujillo Estela Maria | Consejero | 19/05/2011 | 09/11/2012 |
ACTOS BORME DE LITE ENERGY ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37083 , F 4, S 8, H B 228350, I/A 17 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 224/2014, AUTO FIRME DE FECHA 30/06/2021, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37083 , F 4, S 8, H B 228350, I/A 17 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 224/2014, AUTO FIRME DE FECHA 05/12/2014, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37083 , F 4, S 8, H B 228350, I/A 16 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33493 , F 77, S 8, H B 228350, I/A 15 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 224/2014, AUTOS FIRMES DE FECHAS 04/06/2014: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y 21/07/2014: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33493 , F 77, S 8, H B 228350, I/A 15 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33493 , F 77, S 8, H B 228350, I/A 15 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 224/2014, AUTO FIRME DE FECHA 14/03/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33493 , F 76, S 8, H B 228350, I/A 14 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33493 , F 76, S 8, H B 228350, I/A 14 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33493 , F 76, S 8, H B 228350, I/A 13 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33493 , F 76, S 8, H B 228350, I/A 13 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08