LISTON INVERSIONES 2004 SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LISTON INVERSIONES 2004 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LISTON INVERSIONES 2004 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LISTON INVERSIONES 2004 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alabau Zabal Gonzalo | Liquidador | 31/07/2020 | 31/07/2020 |
BGT AUDITORES SL | Auditor | 08/09/2009 | 31/07/2020 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 09/10/2015 | 31/07/2020 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 03/12/2010 | 31/07/2020 |
Chacon Zancada Aurora | Consejero | 05/07/2016 | 31/07/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 06/11/2013 | 31/07/2020 |
Duran Muñoz Camelia | Presidente | 05/07/2016 | 31/07/2020 |
Duran Muñoz Camelia | Consejero | 05/07/2016 | 31/07/2020 |
Gonzalez Merchante Lara | Secretario | 05/07/2016 | 31/07/2020 |
Gonzalez Merchante Lara | Consejero | 05/07/2016 | 31/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LISTON INVERSIONES 2004 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 203, S 8, H M 370138, I/A 21 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 203, S 8, H M 370138, I/A 21 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 203, S 8, H M 370138, I/A 21 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 203, S 8, H M 370138, I/A 21 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 203, S 8, H M 370138, I/A 21 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
- La sociedad ha sido dada de baja del Registro de Inversión de Capital Variable, en el que figuraba inscrita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20879 , F 112, S 8, H M 370138, I/A 1M (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 203, S 8, H M 370138, I/A 20 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 202, S 8, H M 370138, I/A 19 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 202, S 8, H M 370138, I/A 19 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 202, S 8, H M 370138, I/A 18 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28