LIRICS AND MUSIC SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social LIRICS AND MUSIC SL
CIF B59377515
Actividad Actividades de grabación de sonido y edición musical
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LIRICS AND MUSIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIRICS AND MUSIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Giner Federico | Administrador Solidario | 16/03/2015 | 22/06/2016 |
Ignacio Quintana Blazquez | Administrador Solidario | 22/04/2013 | 22/06/2016 |
Rotondo Urcola Sandra | Administrador Solidario | 22/04/2013 | 22/06/2016 |
Villanueva Rodriguez Salvador | Apoderado | 06/03/2013 | 22/06/2016 |
Castaño Calvo Hortensia | Administrador Solidario | 09/01/2015 | 16/03/2015 |
Quintana Blazquez Ignacio | Administrador Solidario | 09/01/2015 | |
Finazzi Pallares Jordi | Administrador Solidario | 20/06/2011 | 22/04/2013 |
Velez Santiago Francisco | Administrador Solidario | 22/04/2013 | |
Merino Pastor Luis | Administrador Solidario | 20/06/2011 |
ACTOS BORME DE LIRICS AND MUSIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20097 , F 141, S 8, H M 354712, I/A 12 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20097 , F 141, S 8, H M 354712, I/A 12 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20097 , F 141, S 8, H M 354712, I/A 11 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20097 , F 141, S 8, H M 354712, I/A 11 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20097 , F 140, S 8, H M 354712, I/A 10 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20097 , F 140, S 8, H M 354712, I/A 10 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20097 , F 140, S 8, H M 354712, I/A 9 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20097 , F 140, S 8, H M 354712, I/A 9 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20097 , F 140, S 8, H M 354712, I/A 8 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-138-28