LIQUIDACIONES VIZCAYA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hurtado de Amezaga, 4
Código Postal 48008
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Mapa Ver Mapa
Razón Social LIQUIDACIONES VIZCAYA SL
CIF B95988408
Capital Social 4500.0 Euros
Fecha de Constitución 21/02/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LIQUIDACIONES VIZCAYA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIQUIDACIONES VIZCAYA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lozano Hurtado Arkaitz | Apoderado | 15/11/2021 | 25/09/2023 |
Noya Santos Enrique | Administrador Unico | 01/12/2022 | 25/09/2023 |
Noya Santos Enrique | Liquidador | 25/09/2023 | 25/09/2023 |
Garcia Vara Carlos | Administrador Solidario | 19/01/2022 | 01/12/2022 |
Lozano Hurtado Arkaitz | Administrador Solidario | 19/01/2022 | 01/12/2022 |
Garcia Vara Carlos | Administrador Unico | 29/04/2021 | 19/01/2022 |
Romero Martinez Oscar | Apoderado | 15/11/2021 | 19/01/2022 |
ACTOS BORME DE LIQUIDACIONES VIZCAYA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006 , F 42, S 8, H BI 76798, I/A 6 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006 , F 42, S 8, H BI 76798, I/A 6 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006 , F 42, S 8, H BI 76798, I/A 6 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006 , F 42, S 8, H BI 76798, I/A 6 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-48
- C/ HURTADO AMEZAGA 4 2º (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006 , F 41, S 8, H BI 76798, I/A 5 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006 , F 41, S 8, H BI 76798, I/A 5 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006 , F 41, S 8, H BI 76798, I/A 5 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006 , F 41, S 8, H BI 76798, I/A 5 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006 , F 41, S 8, H BI 76798, I/A 4 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006 , F 40, S 8, H BI 76798, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-48