LIPRASA CARTERA SL - EXTINGUIDA
Provincia A Coruña
Razón Social LIPRASA CARTERA SL
CIF B83077594
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario GRUPO MASSIMO DUTTI SA
VINCULACIONES DE LIPRASA CARTERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIPRASA CARTERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abril Abadin Antonio | Consejero | 02/02/2016 | 08/06/2017 |
Abril Abadin Antonio | Secretario | 08/06/2017 | |
Abril Abadin Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2016 | 08/06/2017 |
Abril Abadin Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2016 | 08/06/2017 |
Barbadillo Jove Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2016 | 08/06/2017 |
Bunes Ibarra Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2016 | 08/06/2017 |
Fernandez Deben Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2016 | 08/06/2017 |
Fernandez Fernandez Ignacio | Consejero | 02/02/2016 | 08/06/2017 |
Fernandez Fernandez Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2016 | 08/06/2017 |
Fernandez Fernandez Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2016 | 08/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LIPRASA CARTERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 20, S 8, H C 36992, I/A 23 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 20, S 8, H C 36992, I/A 23 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-15
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 20, S 8, H C 36992, I/A 23 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-15
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 20, S 8, H C 36992, I/A 22 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 18, S 8, H C 36992, I/A 21 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-15
- El socio único de la sociedad "PASE PACKAGING SA DE C.V. ha cambiado su denominación social por la de "MASSIMO DUTTI MEXICO SA DE C.V."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 102, S 8, H C 36992, I/A NM1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 120, S 8, H C 36992, I/A 20 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 120, S 8, H C 36992, I/A 20 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 120, S 8, H C 36992, I/A 19 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 119, S 8, H C 36992, I/A 18 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-15