LINKS INVERSIONES SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Maura, 16
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LINKS INVERSIONES SRL
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LINKS INVERSIONES SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LINKS INVERSIONES SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Villa Molina Francisco Augusto | Administrador Unico | 15/11/2010 | 16/12/2011 |
De Villa Molina Maria Amparo | Apoderado | 23/04/2010 | 16/12/2011 |
ACTOS BORME DE LINKS INVERSIONES SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20656 , F 205, S 8, H M 365818, I/A 11 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20656 , F 205, S 8, H M 365818, I/A 11 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20656 , F 205, S 8, H M 365818, I/A 11 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20656 , F 205, S 8, H M 365818, I/A 10 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20656 , F 204, S 8, H M 365818, I/A 9 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-24-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-28