LINK FLEXIBLE SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social LINK FLEXIBLE SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DUBANE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE LINK FLEXIBLE SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LINK FLEXIBLE SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUREN AUDITORES MAD SL | Auditor | 13/06/2013 | 19/02/2020 |
AUREN AUDITORES SP SLP | Auditor | 22/11/2018 | 19/02/2020 |
AUREN AUDITORES SP SLP | Auditor | 08/11/2017 | 19/02/2020 |
AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES SL | Auditor | 23/03/2012 | 19/02/2020 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 10/11/2010 | 19/02/2020 |
Del Corro Garcia Lomas Jacobo | Apoderado | 08/02/2019 | 19/02/2020 |
Del Corro Garcia Lomas Jacobo Javier | Liquidador | 19/02/2020 | 19/02/2020 |
Del Corro Garcia Lomas Jacobo Javier | Secretario | 14/04/2014 | 19/02/2020 |
Del Corro Garcia Lomas Jacobo Javier | Consejero | 14/04/2014 | 19/02/2020 |
DUBANE AUDITORES SL | Auditor | 05/12/2019 | 19/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LINK FLEXIBLE SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23180 , F 53, S 8, H M 415431, I/A 16 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23180 , F 53, S 8, H M 415431, I/A 16 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23180 , F 53, S 8, H M 415431, I/A 16 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23180 , F 53, S 8, H M 415431, I/A 16 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23180 , F 53, S 8, H M 415431, I/A 15 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23180 , F 52, S 8, H M 415431, I/A 14 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23180 , F 52, S 8, H M 415431, I/A 13 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23180 , F 52, S 8, H M 415431, I/A 12 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23180 , F 51, S 8, H M 415431, I/A 11 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23180 , F 51, S 8, H M 415431, I/A 10 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-28