LINK COMUNICACIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vinya, 33
Código Postal 08041
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social LINK COMUNICACIONES SA
CIF A08762668
Actividad Fabricación de otro material y equipo eléctrico
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LINK COMUNICACIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LINK COMUNICACIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roca Vilanova Isidro | Apoderado | 18/05/2009 | 26/08/2022 |
Socias Balanso Arturo | Apoderado Solidario | 30/11/2018 | 26/08/2022 |
Socias Trinxet Alejandro | Liquidador | 26/08/2022 | 26/08/2022 |
Socias Trinxet Alejandro | Administrador Unico | 04/05/2016 | 26/08/2022 |
Socias Trinxet Arturo | Administrador Unico | 26/01/2015 | 04/05/2016 |
Socias Balanso Arturo | Administrador Unico | 17/06/2014 | 26/01/2015 |
Socias Balanso Arturo | Presidente | 15/12/2009 | 17/06/2014 |
Socias Balanso Arturo | Consejero | 15/12/2009 | 17/06/2014 |
Socias Trinxet Alejandro | Consejero | 15/12/2009 | 17/06/2014 |
Trinxet Riu Antonia | Secretario | 07/01/2010 | 17/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LINK COMUNICACIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22855 , F 212, S 8, H B 44002, I/A 24 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.12 : FIJACION DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, FINALIZANDO EL 31 DE MARZO DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22855 , F 212, S 8, H B 44002, I/A 24 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22855 , F 212, S 8, H B 44002, I/A 24 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22855 , F 212, S 8, H B 44002, I/A 24 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22855 , F 211, S 8, H B 44002, I/A 23 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22855 , F 211, S 8, H B 44002, I/A 22 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22855 , F 211, S 8, H B 44002, I/A 22 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22855 , F 211, S 8, H B 44002, I/A 21 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22855 , F 211, S 8, H B 44002, I/A 21 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.7 Y 9.- CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22855 , F 211, S 8, H B 44002, I/A 20 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08