LINEA EMPRESA FBCYL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Psaje Marquesina, 7
Código Postal 47004
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social LINEA EMPRESA FBCYL SL
CIF B47576129
Actividad Otras actividades deportivas
Fecha de Constitución 13/03/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LINEA EMPRESA FBCYL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LINEA EMPRESA FBCYL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barriocanal Arnaiz Luis | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 23/02/2022 | |
Barriocanal Arnaiz Luis | Consejero | 23/02/2022 | |
Gutierrez Miguel Alberto | Secretario | 23/02/2022 | |
Gutierrez Miguel Alberto | Consejero | 23/02/2022 | |
Gutierrez Miguel Alberto | Liquidador | 23/02/2022 | 23/02/2022 |
Martin Manjarres Jose Alberto | Consejero | 03/12/2010 | 23/02/2022 |
Martin Manjarres Jose Alberto | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 03/12/2010 | 23/02/2022 |
Sainz Esteban Carlos | Consejero | 23/02/2022 | |
Sainz Esteban Carlos | Presidente | 23/02/2022 | |
Izquierdo Juarez Rafael | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 03/12/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LINEA EMPRESA FBCYL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 124, S 8, H VA 18355, I/A 3 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 124, S 8, H VA 18355, I/A 3 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 124, S 8, H VA 18355, I/A 3 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-47
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 124, S 8, H VA 18355, I/A 3 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-239-47
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-239-47
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-239-47
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-239-47
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 124, S 8, H VA 18355, I/A 2 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-47
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 124, S 8, H VA 18355, I/A 2 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-47