LINEA DE FLORES SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social LINEA DE FLORES SL
CIF B81218778
Capital Social 46587.92 Euros
Actividad Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
Nombres Anteriores
- LINEA DE FLORES SA
Órgano Administración Administrador único
Auditor GARRIDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE LINEA DE FLORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LINEA DE FLORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARRIDO AUDITORES SL | Auditor | 07/10/2009 | 03/02/2015 |
Lopez Ribe Alberto | Liquidador | 04/07/2014 | 03/02/2015 |
Lopez Ribe Alberto Anselmo | Administrador Unico | 10/12/2013 | 04/07/2014 |
Gonzalez Huecas Francisco Jose | Administrador Solidario | 15/10/2012 | 10/12/2013 |
Lopez Ribe Alberto Anselmo | Administrador Solidario | 15/10/2012 | 10/12/2013 |
Gonzalez Huecas Francisco Jose | Secretario | 14/05/2010 | 15/10/2012 |
Gonzalez Huecas Francisco Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 14/05/2010 | 15/10/2012 |
Gonzalez Huecas Francisco Jose | Consejero | 14/05/2010 | 15/10/2012 |
Gonzalez Rodriguez Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 14/05/2010 | 15/10/2012 |
Gonzalez Rodriguez Francisco | Consejero | 14/05/2010 | 15/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LINEA DE FLORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 20, S 8, H M 159639, I/A 14 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 20, S 8, H M 159639, I/A 14 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 20, S 8, H M 159639, I/A 13 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 20, S 8, H M 159639, I/A 13 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 20, S 8, H M 159639, I/A 13 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 24º Y 27º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 19, S 8, H M 159639, I/A 12 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 19, S 8, H M 159639, I/A 12 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 19, S 8, H M 159639, I/A 12 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Empresa: LINEA DE FLORES SA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: QUEDAN MODIFICADOS LOS ESTATUTOS SOCIALES - IMPLICANDO LA TRANSFORMACION EN SOCIEDAD LIMITADA .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16100 , F 213, S 8, H M 159639, I/A 11 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
Empresa: LINEA DE FLORES SA
Capital Anterior: | 5.823,49 | Euros |
Aumento de capital: | 40.764,43 | Euros |
Capital Actual: | 46.587,92 | Euros |
Porcentaje: | 700,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16100 , F 213, S 8, H M 159639, I/A 11 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28