LINEA 20 REVISTAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Condesa de Venadito, 1
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LINEA 20 REVISTAS SL
CIF B85560712
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Edición de periódicos
Fecha de Constitución 01/01/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ADEVINTA INFORMATION SERVICES SL
VINCULACIONES DE LINEA 20 REVISTAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LINEA 20 REVISTAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADEVINTA INFORMATION SERVICES SL | Socio Unico | 20/01/2009 | 01/10/2012 |
ADEVINTA INFORMATION SERVICES SL | Administrador Solidario | 06/04/2011 | 01/10/2012 |
Aviles Gonzalez Juan Carlos | Apoderado | 02/03/2009 | 01/10/2012 |
Aviles Gonzalez Juan Carlos | Apoderado Solidario | 17/12/2009 | 01/10/2012 |
Escolar Ramos Arsenio | Administrador Solidario | 06/04/2011 | 01/10/2012 |
Escolar Ramos Arsenio | Apoderado | 02/03/2009 | 01/10/2012 |
Escolar Ramos Arsenio | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/12/2009 | 01/10/2012 |
Martinez Soler Jose Antonio | Apoderado | 02/03/2009 | 01/10/2012 |
Martinez Soler Jose Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/12/2009 | 01/10/2012 |
Munck Sverre Christian | Representante | 06/04/2011 | 01/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LINEA 20 REVISTAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27131 , F 68, S 8, H M 474657, I/A 6 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27131 , F 68, S 8, H M 474657, I/A 6 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27131 , F 67, S 8, H M 474657, I/A 5 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27131 , F 67, S 8, H M 474657, I/A 5 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27131 , F 67, S 8, H M 474657, I/A 5 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-250-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26338 , F 127, S 8, H M 474657, I/A 4 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-28
Capital Anterior: | 5.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26338 , F 124, S 8, H M 474657, I/A 3 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26338 , F 121, S 8, H M 474657, I/A 2 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26338 , F 120, S 8, H M 474657, I/A 1 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-28