LINDORFF COLLECTIONS ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Josep Pla, 2
Código Postal 08019
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LINDORFF COLLECTIONS ESPAÑA SL
CIF B65020463
Capital Social 3012.0 Euros
Fecha de Constitución 16/12/2008
Nombres Anteriores
- UNDIX APLICACIONES INTEGRALES SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Perez Martinez David
VINCULACIONES DE LINDORFF COLLECTIONS ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LINDORFF COLLECTIONS ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delso Prieto Jose Luis | Apoderado | 15/04/2010 | 06/11/2013 |
Gutierrez Alcubilla Juan Manuel | Apoderado | 12/12/2011 | 06/11/2013 |
Perez Martinez David | Administrador Unico | 11/10/2011 | 06/11/2013 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 13/02/2012 | 06/11/2013 |
Pico Espasa Lucas | Administrador Unico | 17/03/2009 | 11/10/2011 |
Piñas Calderon Rosa | Apoderado | 15/04/2010 | 04/05/2011 |
Moreno Amatriain Ignacio Manuel | Administrador Unico | 23/01/2009 | 17/03/2009 |
ACTOS BORME DE LINDORFF COLLECTIONS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29718 , F 127, S 8, H M 534674, I/A 4 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29718 , F 127, S 8, H M 534674, I/A 4 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
- HA QUEDADO DISUELTA Y EXTINGUIDA Y CANCELADAS TODAS LAS INSCRIPCIONES AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN MADRID DENOMINADA LINDORFF ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29718 , F 127, S 8, H M 534674, I/A 4 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41819 , F 172, S 8, H B 374666, I/A 9 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41819 , F 172, S 8, H B 374666, I/A 8 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41819 , F 171, S 8, H B 374666, I/A 7 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41819 , F 171, S 8, H B 374666, I/A 7 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41819 , F 171, S 8, H B 374666, I/A 6 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40981 , F 198, S 8, H B 374666, I/A 5 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08