LINDENT DENTAL SL - EXTINGUIDA
Razón Social LINDENT DENTAL SL
CIF B80777477
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LINDENT DENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LINDENT DENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Farnos Diaz-otero Virginia Cristina | Administrador Unico | 24/01/2022 | 17/01/2024 |
Farnos Diaz-otero Virginia Cristina | Liquidador | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
Farnos Diaz-otero Jorge | Administrador Unico | 20/12/2021 | 24/01/2022 |
CENTIL ASSETS SL | Administrador Unico | 20/12/2021 | 20/12/2021 |
Farnos Brosa Jorge Luis | Administrador Unico | 20/12/2021 | |
Farnos Diaz-otero Jorge | Representante | 20/12/2021 | 20/12/2021 |
ACTOS BORME DE LINDENT DENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7501 , F 154, S 8, H M 121360, I/A 9 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7501 , F 154, S 8, H M 121360, I/A 9 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7501 , F 154, S 8, H M 121360, I/A 9 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7501 , F 154, S 8, H M 121360, I/A 9 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7501 , F 154, S 8, H M 121360, I/A 8 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7501 , F 154, S 8, H M 121360, I/A 8 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el art. 13 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7501 , F 153, S 8, H M 121360, I/A 7 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7501 , F 153, S 8, H M 121360, I/A 7 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7501 , F 153, S 8, H M 121360, I/A 7 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7501 , F 153, S 8, H M 121360, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28