LINCU SA - EXTINGUIDA
Provincia Valladolid
Razón Social LINCU SA
CIF A47076542
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LINCU SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LINCU SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuadrado Garcia Eduardo | Consejero | 29/11/2019 | 23/01/2020 |
Cuadrado Garcia Jose Maria | Presidente | 29/11/2019 | 23/01/2020 |
Cuadrado Garcia Jose Maria | Consejero Delegado | 29/11/2019 | 23/01/2020 |
Cuadrado Garcia Jose Maria | Consejero | 29/11/2019 | 23/01/2020 |
Cuadrado Garcia Jose Maria | Liquidador | 23/01/2020 | 23/01/2020 |
Cuadrado Garcia Pedro Manuel | Secretario | 29/11/2019 | 23/01/2020 |
Cuadrado Garcia Pedro Manuel | Consejero | 29/11/2019 | 23/01/2020 |
Cuadrado Garcia Didio | Vicepresidente | 30/07/2014 | 29/11/2019 |
Cuadrado Garcia Didio | Consejero | 30/07/2014 | 29/11/2019 |
Cuadrado Garcia Eduardo | Secretario | 30/07/2014 | 29/11/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LINCU SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 110, S 8, H VA 5346, I/A 8 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 110, S 8, H VA 5346, I/A 8 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 110, S 8, H VA 5346, I/A 8 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-47
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 110, S 8, H VA 5346, I/A 8 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-47
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 110, S 8, H VA 5346, I/A 7 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-235-47
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 110, S 8, H VA 5346, I/A 7 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-235-47
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 110, S 8, H VA 5346, I/A 6 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-47
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 110, S 8, H VA 5346, I/A 6 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-208-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-47