LIMPIEZAS RUBIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ FRANCISCO PIZARRO 5 4º I
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social LIMPIEZAS RUBIO SL
CIF B50062165
Capital Social 69378.48 Euros
Actividad Limpieza general de edificios
Página Web www.limpiezasrubiosl.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario UMTIL INVERSIONES SL
VINCULACIONES DE LIMPIEZAS RUBIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIMPIEZAS RUBIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldama De La Red Maria Eva | Administrador Unico | 03/01/2022 | |
Aldama De La Red Maria Eva | Liquidador | 03/01/2022 | 03/01/2022 |
Almenara Rivera Felix | Administrador Unico | 17/01/2014 | 03/01/2022 |
UMTIL INVERSIONES SL | Socio Unico | 08/08/2014 | 03/01/2022 |
Aldama De La Red Maria Eva | Administrador Unico | 08/07/2011 | 17/01/2014 |
Diez Martinez Maria Pilar | Administrador Solidario | 17/01/2014 | |
Diez Martinez Vanesa | Administrador Solidario | 17/01/2014 | |
Rubio Insua Monica | Administrador | 08/07/2011 |
ACTOS BORME DE LIMPIEZAS RUBIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24599 , F 152, S 8, H B 77808, I/A 9 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24599 , F 152, S 8, H B 77808, I/A 9 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24599 , F 152, S 8, H B 77808, I/A 9 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 155, S 8, H Z 5096, I/A 9 B (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 155, S 8, H Z 5096, I/A 9 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 155, S 8, H Z 5096, I/A 8 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 155, S 8, H Z 5096, I/A 8 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 155, S 8, H Z 5096, I/A 8 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2012)
CVE: BORME-B-2012-34-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-50