LIMITE MASICO CUANTICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Engracia, 14
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LIMITE MASICO CUANTICO SL
CIF B30741748
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LIMITE MASICO CUANTICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIMITE MASICO CUANTICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Furrasola Miguel Angel | Auditor | 27/05/2011 | 17/01/2022 |
De La Torre Berben Gerardo | Administrador Unico | 28/05/2021 | 17/01/2022 |
GARRIDO AUDITORES SL | Auditor | 30/07/2012 | 17/01/2022 |
Marin Ortiz Catalina | Apoderado | 25/03/2021 | 17/01/2022 |
Rives Fulleda Carmelo | Auditor | 15/06/2012 | 17/01/2022 |
Perez Aviles Salvador | Representante | 15/09/2014 | 28/05/2021 |
TOP MARKET MODA COMPANY SL | Administrador Unico | 15/09/2014 | 28/05/2021 |
EUDITA AH AUDITORES 1986 SAP | Auditor | 05/02/2016 | 20/01/2021 |
Gerardo De La Torre Berben | Administrador Unico | 15/09/2014 |
ACTOS BORME DE LIMITE MASICO CUANTICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41464 , F 24, S 8, H M 468198, I/A 15 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41464 , F 24, S 8, H M 468198, I/A 15 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41464 , F 24, S 8, H M 468198, I/A 15 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41464 , F 24, S 8, H M 468198, I/A 14 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41464 , F 24, S 8, H M 468198, I/A 14 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41464 , F 24, S 8, H M 468198, I/A 13 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Capital Anterior: | 2.170,00 | Euros |
Aumento de capital: | 930,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 42,86 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25973 , F 8, S 8, H M 468198, I/A 12 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Disminución de capital | 930,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.170,00 | Euros |
Porcentaje: | 30,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25973 , F 8, S 8, H M 468198, I/A 12 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25973 , F 8, S 8, H M 468198, I/A 11 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
- Otras modificaciones estatutarias: 15. Disposiciones Económicas.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25973 , F 7, S 8, H M 468198, I/A 10 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28