LIMIT STAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jose de Agullo, 5
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LIMIT STAR SL
CIF B67348714
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 27/12/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LIMIT STAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIMIT STAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Parrilla Javier | Administrador Unico | 15/03/2019 | 02/09/2021 |
Garcia Parrilla Javier | Liquidador | 02/09/2021 | 02/09/2021 |
ALESSIA NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 18/01/2019 | 15/03/2019 |
Taulero Rodriguez Jose | REPR.143 RRM | 18/01/2019 | 15/03/2019 |
ACTOS BORME DE LIMIT STAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46717 , F 202, S 8, H B 528672, I/A 3 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46717 , F 202, S 8, H B 528672, I/A 3 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46717 , F 202, S 8, H B 528672, I/A 3 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-08
- CL JOSEP IRLA I BOSCH NUM.5-7 P.7 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46717 , F 201, S 8, H B 528672, I/A 2 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46717 , F 201, S 8, H B 528672, I/A 2 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46717 , F 201, S 8, H B 528672, I/A 2 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46717 , F 201, S 8, H B 528672, I/A 1 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Dirección:CL PAU CLARIS NUM.115 P.AT PTA.6 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:27/12/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL CNAE: INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS (CNAE 4619). OTRAS ACTIVIDADES: INDUSTRIA TEXTIL (CNAE 13). CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR (CNAE 14). ARTES GRAFICAS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46717 , F 201, S 8, H B 528672, I/A 1 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08