LIGHER MOTO SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social C/ AMIANTO, NAVE 1, POLIGONO NAVIFERIA
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social LIGHER MOTO SL
CIF B11875218
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios
Fecha de Constitución 26/02/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LIGHER MOTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIGHER MOTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ligero Aguilar Antonio De Padua | Administrador Unico | 01/06/2011 | 13/02/2012 |
Ligero Monje Diego Antonio | Administrador Unico | 29/09/2009 | 01/06/2011 |
Ligero Monje Diego Antonio | Administrador Mancomunado | 10/03/2009 | 29/09/2009 |
Ligero Monje Jesus | Administrador Mancomunado | 10/03/2009 | 29/09/2009 |
ACTOS BORME DE LIGHER MOTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 36, S 8, H CA 38761, I/A 4 b (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2019-112-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 36, S 8, H CA 38761, I/A 4 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 35, S 8, H CA 38761, I/A 3 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 35, S 8, H CA 38761, I/A 3 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 35, S 8, H CA 38761, I/A 2 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 35, S 8, H CA 38761, I/A 2 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 35, S 8, H CA 38761, I/A 2 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 34, S 8, H CA 38761, I/A 1 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-11
Dirección:C/ AMIANTO, NAVE 1, POLIGONO NAVIFERIA (JEREZ DE LA FRONTERA)
Comienzo de operaciones:26/02/09
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:La compra y venta de motocicletas, ciclomotores y accesorios y boutiq de las mismas. La reparación de ciclomotores y motocicletas, así como la venta de repuestos, accesorios y demás complementos para los mismos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 34, S 8, H CA 38761, I/A 1 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-11