LIGATUS SL - EXTINGUIDA
Razón Social LIGATUS SL
CIF B86069044
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Relaciones públicas y comunicación
Fecha de Constitución 18/10/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Ligatus Gmbh
VINCULACIONES DE LIGATUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIGATUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bobo Mayor Gonzalo Egas | Representante | 05/01/2021 | 05/01/2021 |
Chevalier Maylis | Apoderado | 10/03/2017 | 05/01/2021 |
Erlmeier Alexander Rudolf | Apoderado | 25/09/2019 | 05/01/2021 |
Erlmeier Alexander Rudolf | Administrador Mancomunado | 25/09/2019 | 05/01/2021 |
Feijo Arranz Ian | Apoderado | 15/01/2019 | 05/01/2021 |
IBERTAX SERVICIOS INTEGRALES SL | Liquidador | 05/01/2021 | 05/01/2021 |
Ligatus Gmbh | Socio Unico | 19/11/2010 | 05/01/2021 |
Ludemann Klaus | Administrador Mancomunado | 25/09/2019 | 05/01/2021 |
Nussbaum Navarro Maria | Apoderado Solidario | 23/11/2010 | 05/01/2021 |
Sanchez Weickgennant Cristina | Apoderado Solidario | 23/11/2010 | 05/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LIGATUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 119, S 8, H M 508720, I/A 12 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 119, S 8, H M 508720, I/A 12 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 119, S 8, H M 508720, I/A 12 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 119, S 8, H M 508720, I/A 12 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 117, S 8, H M 508720, I/A 11 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
Administrador Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 117, S 8, H M 508720, I/A 11 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 117, S 8, H M 508720, I/A 11 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 117, S 8, H M 508720, I/A 10 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 117, S 8, H M 508720, I/A 10 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 117, S 8, H M 508720, I/A 10 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28