LIF3 BIODINAMICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Barcelonès, 36
Código Postal 08140
Municipio Caldes de Montbui
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LIF3 BIODINAMICA SL
CIF B05410311
Capital Social 129000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/04/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LIF3 BIODINAMICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIF3 BIODINAMICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbany Bages Enric | Administrador Unico | 11/06/2021 | 14/11/2023 |
Barbany Bages Enric | Liquidador | 14/11/2023 | 14/11/2023 |
ACTOS BORME DE LIF3 BIODINAMICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47862 , F 123, S 8, H B 564610, I/A 3 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47862 , F 123, S 8, H B 564610, I/A 3 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47862 , F 123, S 8, H B 564610, I/A 3 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-08
- CESE DE UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47862 , F 122, S 8, H B 564610, I/A 2 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 123.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 129.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.050,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47862 , F 122, S 8, H B 564610, I/A 2 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO, DON ENRIC BARBANY BAGES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47862 , F 118, S 8, H B 564610, I/A 1 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47862 , F 118, S 8, H B 564610, I/A 1 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08
Dirección:CL BARCELONES NUM.36 (CALDES DE MONTBUI)
Comienzo de operaciones:26/04/21
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:PRINCIPAL, LA PRODUCCION, MANIPULACION, COMERCIALIZACION Y COMPRAVENTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR Y OTROS PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE LAS PERSONAS Y EMPRESAS, AL DETALLE Y AL MAYOR. ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47862 , F 118, S 8, H B 564610, I/A 1 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08