LIERPUN SL - EXTINGUIDA
Municipio Nules
Provincia Castellón/Castello
Razón Social LIERPUN SL
CIF B62709738
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LIERPUN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIERPUN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Erander Tom | Administrador Mancomunado | 02/01/2014 | 14/07/2014 |
Nebot Valles Jose Maria | Liquidador | 14/07/2014 | 14/07/2014 |
Pauni Sami | Administrador Mancomunado | 02/01/2014 | 14/07/2014 |
Hofenbetzer Frank Hans | Administrador Mancomunado | 02/01/2014 | |
Veikko Salonen Timo | Administrador Mancomunado | 02/01/2014 |
ACTOS BORME DE LIERPUN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104, L 668, F 31, S 8, H CS 18731, I/A 9 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104, L 668, F 31, S 8, H CS 18731, I/A 9 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104, L 668, F 31, S 8, H CS 18731, I/A 9 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104, L 668, F 31, S 8, H CS 18731, I/A 9 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104, L 668, F 31, S 8, H CS 18731, I/A 8 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104, L 668, F 31, S 8, H CS 18731, I/A 8 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-40-12