LICO RENTING SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo General Martinez Campos, 44
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LICO RENTING SA
CIF A28202646
Actividad Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario LICO LEASING SA
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE LICO RENTING SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LICO RENTING SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Elola Alvarez Juan Carlos | Apoderado Solidario | 29/01/2020 | 16/08/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 09/09/2009 | 16/08/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 01/02/2016 | 16/08/2023 |
LICO LEASING SA | Administrador Unico | 11/12/2017 | 16/08/2023 |
LICO LEASING SA | Socio Unico | 11/12/2017 | 16/08/2023 |
Oliver Suñer Ramon | Representante | 11/12/2017 | 16/08/2023 |
Pinar Castellanos Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/02/2015 | 16/08/2023 |
Duran Romero Jose Antonio | Apoderado Mancomunado | 06/02/2015 | 28/01/2020 |
LICO CORPORACION SA | Administrador Unico | 11/12/2017 | |
Oliver Suñer Ramon | Representante | 25/11/2016 | 11/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LICO RENTING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24068 , F 219, S 8, H M 37646, I/A 132 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24068 , F 219, S 8, H M 37646, I/A 132 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24068 , F 219, S 8, H M 37646, I/A 132 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24068 , F 219, S 8, H M 37646, I/A 132 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
- PASEO DEL GENERAL MARTINEZ CAMPOS 44 - PRIMERO A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24068 , F 219, S 8, H M 37646, I/A 131 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24068 , F 219, S 8, H M 37646, I/A 130 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24068 , F 219, S 8, H M 37646, I/A 129 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24068 , F 218, S 8, H M 37646, I/A 128 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24068 , F 218, S 8, H M 37646, I/A 127 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24068 , F 218, S 8, H M 37646, I/A 127 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28