LIBRODIS PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DEL LIBRO SA - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA CASTILLA LA MANCHA 2 - NAVES 3-4 DEL POLIGONO
Código Postal 19171
Municipio Cabanillas del Campo
Provincia Guadalajara
Razón Social LIBRODIS PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DEL LIBRO SA
CIF A80108434
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Alvarez Sabugal Luis Alberto
VINCULACIONES DE LIBRODIS PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DEL LIBRO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIBRODIS PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DEL LIBRO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aceña Jimenez Victor Manuel | Consejero | 29/08/2012 | 04/10/2013 |
Aceña Jimenez Victor Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/06/2010 | 04/10/2013 |
Alvarez Sabugal Luis Alberto | Presidente | 05/11/2009 | 04/10/2013 |
Alvarez Sabugal Luis Alberto | Consejero | 05/11/2009 | 04/10/2013 |
Blanco Gonzalez Joaquin Ramon | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/04/2011 | 04/10/2013 |
Fariñas Diez Silvia | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/08/2011 | 04/10/2013 |
Gomis Cañete Maria Del Rosario | Secretario No Consejero | 30/06/2010 | 04/10/2013 |
Oropesa Perez Daniel | Consejero | 30/06/2010 | 04/10/2013 |
Oropesa Perez Daniel | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/06/2010 | 04/10/2013 |
Ramirez Perez Milagros | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/06/2010 | 04/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LIBRODIS PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DEL LIBRO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542 , F 173, S 8, H GU 7852, I/A 8 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-19
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542 , F 173, S 8, H GU 7852, I/A 8 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542 , F 173, S 8, H GU 7852, I/A 7 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-19
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542 , F 173, S 8, H GU 7852, I/A 6 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-19
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 13, S 8, H GU 7852, I/A 5 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 12, S 8, H GU 7852, I/A 4 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 11, S 8, H GU 7852, I/A 3 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-19
- AVDA CASTILLA LA MANCHA 2 - NAVES 3-4 DEL POLIGONO (CABANILLAS DEL CAMPO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540 , F 213, S 8, H GU 7852, I/A 2 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-19
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-180-28