LIBON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mallorca, 103
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social LIBON SL
CIF B58480070
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LIBON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIBON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moix Casas Santiago | Liquidador | 02/11/2015 | 07/10/2020 |
Rosal Bertrand Luis | Administrador Unico | 26/02/2014 | 02/11/2015 |
Abascal Romero Esperanza | Administrador Unico | 24/01/2014 | 26/02/2014 |
ACTIVOS PATRIMONIALES 2002 SL | Administrador | 24/01/2014 | |
Rosal Bertrand Lluis | REPR.143 RRM | 24/01/2014 | |
Pujol Goma Maria Angels | REPR.143 RRM | 24/01/2013 | |
TUBERIAS ENTERPRICES SL | Administrador Solidario | 24/01/2013 |
ACTOS BORME DE LIBON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22322 , F 181, S 8, H B 35003, I/A 14 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22322 , F 181, S 8, H B 35003, I/A 14 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22322 , F 181, S 8, H B 35003, I/A 13 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22322 , F 181, S 8, H B 35003, I/A 13 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22322 , F 181, S 8, H B 35003, I/A 13 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22322 , F 181, S 8, H B 35003, I/A 12 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22322 , F 181, S 8, H B 35003, I/A 12 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22322 , F 181, S 8, H B 35003, I/A 11 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-08
Administrador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22322 , F 181, S 8, H B 35003, I/A 11 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22322 , F 180, S 8, H B 35003, I/A 10 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-08