LIBERTY PREVISION EPSV - EXTINGUIDA
Provincia Bizkaia
Razón Social LIBERTY PREVISION EPSV
CIF V95062956
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE LIBERTY PREVISION EPSV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIBERTY PREVISION EPSV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbadillo Lopez Ana Victoria | Secretario | 09/11/2011 | 29/01/2014 |
Benitez Reyes Agustin | Miem.J.G.P.V | 12/05/2009 | 29/01/2014 |
Benitez Reyes Agustin | Pres.J.G.P.V | 12/05/2009 | 29/01/2014 |
Carretero Bustinza Iñaki | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2011 | 29/01/2014 |
Carretero Bustinza Iñaki | Miem.J.G.P.V | 07/12/2011 | 29/01/2014 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 12/05/2009 | 29/01/2014 |
Rodriguez Uribe-echevarria Joseba | Miem.J.G.P.V | 21/12/2010 | 29/01/2014 |
SANTANDER INVESTMENT SA | Depositario | 11/08/2009 | 29/01/2014 |
Vitoria Del Val Casado Imanol | Miem.J.G.P.V | 16/11/2010 | 07/12/2011 |
Vitoria Del Val Casado Imanol | Tesorero | 16/11/2010 | 07/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LIBERTY PREVISION EPSV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 221, S 8, H BI 27130, I/A 38 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 221, S 8, H BI 27130, I/A 38 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-48
Miem.J.G.P.V
Pres.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 221, S 8, H BI 27130, I/A 37 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 220, S 8, H BI 27130, I/A 36 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48
Miem.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 219, S 8, H BI 27130, I/A 35 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-48
Miem.J.G.P.V
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 219, S 8, H BI 27130, I/A 35 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4840 , F 225, S 8, H BI 27130, I/A 34 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4840 , F 225, S 8, H BI 27130, I/A 34 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-48
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4840 , F 225, S 8, H BI 27130, I/A 33 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-48
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4840 , F 225, S 8, H BI 27130, I/A 33 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-48