LIBERAS MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA NACIONAL II Km 512,7 - FONOLLERES, AGREGADO A
Código Postal 25218
Municipio Granyanella
Provincia Lleida
Razón Social LIBERAS MANAGEMENT SL
CIF B65623670
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 04/08/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LIBERAS MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIBERAS MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW VILLAGE 2002 SL | Socio Unico | 09/01/2018 | 01/04/2020 |
NEW VILLAGE 2002 SL | Administrador Unico | 20/07/2018 | 01/04/2020 |
Trull Vilanova Juan | Apoderado | 20/11/2013 | 01/04/2020 |
Ramon Ripoll Antoni | Administrador Unico | 07/03/2012 | 20/07/2018 |
Garcia Pastrana Maria Elena | Administrador Unico | 30/08/2011 | 07/03/2012 |
ACTOS BORME DE LIBERAS MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 204, S 8, H L 27202, I/A 7 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 204, S 8, H L 27202, I/A 7 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 204, S 8, H L 27202, I/A 7 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 204, S 8, H L 27202, I/A 7 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 204, S 8, H L 27202, I/A 7 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-25
- CIERRE PROVISIONAL de la Hoja correspondiente a la Sociedad por el plazo de seis meses de conformidad con el artículo 231 del RRM, como consecuencia de la fusión por absorción de la misma por la entidad "NEW VILLAGE 2002 SL", como Sociedad absorbente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 204, S 8, H L 27202, I/A6 not 2 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 203, S 8, H L 27202, I/A 6 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 203, S 8, H L 27202, I/A 6 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-25
- CTRA NACIONAL II Km 512,7 - FONOLLERES, AGREGADO A (GRANYANELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 203, S 8, H L 27202, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 203, S 8, H L 27202, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-25