LIBANO DE ARRIETA SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social LIBANO DE ARRIETA SA
CIF A31192255
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LIBANO DE ARRIETA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIBANO DE ARRIETA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baranbiaran Alday Juan Maria | Apoderado Solidario | 12/01/2018 | |
Barandiaran Alday Guillermo | Apoderado Solidario | 12/01/2018 | |
Barandiaran Alday Juan Maria | Apoderado Solidario | 12/01/2018 | |
Barandiaran Alday Juan Maria | Apoderado Mancomunado | 12/01/2018 | |
Barandiaran Olleros Alfonso | Administrador Solidario | 08/08/2014 | 12/01/2018 |
Barandiaran Olleros Alfonso Maria | Liquidador Unico | 12/01/2018 | 12/01/2018 |
Barandiaran Olleros Maria | Apoderado | 12/01/2018 | |
Barandiaran Olleros Maria Del Castañar | Administrador Solidario | 08/08/2014 | 12/01/2018 |
Gondra Del Rio Ricardo | Apoderado Mancomunado | 12/01/2018 | |
Gondra Lazurtegui Fernando | Apoderado Mancomunado | 12/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LIBANO DE ARRIETA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 72, S 8, H NA 3286, I/A 35 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 72, S 8, H NA 3286, I/A 35 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 72, S 8, H NA 3286, I/A 35 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 72, S 8, H NA 3286, I/A 35 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-31
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 72, S 8, H NA 3286, I/A 35 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-31
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 72, S 8, H NA 3286, I/A 35 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-31
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 72, S 8, H NA 3286, I/A 34 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 71, S 8, H NA 3286, I/A 33 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION y REFUNDICION de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 71, S 8, H NA 3286, I/A 33 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 71, S 8, H NA 3286, I/A 33 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-31