LG CONSULTING SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Narcis Giralt, 69
Código Postal 08202
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social LG CONSULTING SRL
CIF B58541392
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LG CONSULTING SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LG CONSULTING SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Carbonell Silvia | Consejero | 30/04/2010 | 10/10/2022 |
Gonzalez Carbonell Silvia | Presidente | 03/06/2015 | 10/10/2022 |
Gonzalez Carbonell Silvia | Consejero | 03/06/2015 | 10/10/2022 |
Luquez Gonzalez Elena | Consejero | 30/04/2010 | 10/10/2022 |
Luquez Gonzalez Elena | Consejero | 03/06/2015 | 10/10/2022 |
Luquez Gonzalez Ignasi | Consejero | 30/04/2010 | 10/10/2022 |
Luquez Gonzalez Ignasi | Consejero | 03/06/2015 | 10/10/2022 |
Luquez Gonzalez Ignasi | Consejero Delegado | 03/06/2015 | 10/10/2022 |
Luquez Gonzalez Ramon | Consejero Delegado | 30/04/2010 | 10/10/2022 |
Luquez Gonzalez Ramon | Consejero | 30/04/2010 | 10/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LG CONSULTING SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32174 , F 17, S 8, H B 185718, I/A 15 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32174 , F 17, S 8, H B 185718, I/A 15 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32174 , F 17, S 8, H B 185718, I/A 15 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32174 , F 17, S 8, H B 185718, I/A 14 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32174 , F 17, S 8, H B 185718, I/A 14 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32174 , F 17, S 8, H B 185718, I/A 13 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32174 , F 17, S 8, H B 185718, I/A 13 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08