LEZRRODRI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castello, 7
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LEZRRODRI SL
CIF B83389551
Actividad Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LEZRRODRI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEZRRODRI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lezcano Hormeño Pedro | Administrador Solidario | 13/03/2018 | 27/11/2023 |
Lezcano Hormeño Pedro | Liquidador Solidario | 27/11/2023 | 27/11/2023 |
Rodriguez Pavon Jose Felix | Administrador Solidario | 13/03/2018 | 27/11/2023 |
Rodriguez Pavon Jose Felix | Liquidador Solidario | 27/11/2023 | 27/11/2023 |
Lezcano Hormeño Juan Martin | Secretario | 13/03/2018 | |
Lezcano Hormeño Juan Martin | Consejero Delegado Solidario | 13/03/2018 | |
Lezcano Hormeño Juan Martin | Consejero | 13/03/2018 | |
Lezcano Hormeño Pedro | Consejero Delegado Solidario | 13/03/2018 | |
Lezcano Hormeño Pedro | Consejero | 13/03/2018 | |
Rodriguez Pavon Jose Felix | Consejero Delegado Solidario | 13/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LEZRRODRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17932 , F 27, S 8, H M 309651, I/A 4 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17932 , F 27, S 8, H M 309651, I/A 4 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17932 , F 27, S 8, H M 309651, I/A 4 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17932 , F 27, S 8, H M 309651, I/A 4 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17932 , F 27, S 8, H M 309651, I/A 3 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17932 , F 27, S 8, H M 309651, I/A 3 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17932 , F 27, S 8, H M 309651, I/A 3 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-247-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-186-28