LEYSAN MERCURIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Elatzeta Kalea, 18
Código Postal 20303
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social LEYSAN MERCURIO SL
CIF B75190975
Capital Social 44000.0 Euros
Actividad Alquiler de camiones
Fecha de Constitución 01/01/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sanchez Montero Jose Antonio
Propietario Sanchez Montero Jose Antonio
VINCULACIONES DE LEYSAN MERCURIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEYSAN MERCURIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Montero Jose Antonio | Socio Unico | 02/01/2018 | 06/02/2020 |
Sanchez Montero Jose Antonio | Administrador Unico | 02/01/2018 | 06/02/2020 |
ACTOS BORME DE LEYSAN MERCURIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 187, S 8, H SS 40177, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LEYSAN MERCURIO SL
Nif:B75190975
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:02/12/2019
Número Procedimiento Concursal:939/2019
Datos Registrales:
Tomo:
2828
Libro:
0
Folio:
187
Hoja:
8-40177
Inscripción:
4
Fecha Inscripción06/02/2020
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 187, S 8, H SS 40177, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LEYSAN MERCURIO SL
Nif:B75190975
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL CONCURSO Y LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:02/12/2019
Número Procedimiento Concursal:939/2019
Datos Registrales:
Tomo:
2828
Libro:
0
Folio:
187
Hoja:
8-40177
Inscripción:
4
Fecha Inscripción06/02/2020
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 187, S 8, H SS 40177, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LEYSAN MERCURIO SL
Nif:B75190975
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL CONCURSO Y LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:02/12/2019
Número Procedimiento Concursal:939/2019
Datos Registrales:
Tomo:
2828
Libro:
0
Folio:
187
Hoja:
8-40177
Inscripción:
4
Fecha Inscripción06/02/2020
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 187, S 8, H SS 40177, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-20
Capital Anterior: | 29.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 44.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 51,72 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 187, S 8, H SS 40177, I/A 3 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-20
- Servicio de transporte de mercancías
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 186, S 8, H SS 40177, I/A 2 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-20
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 26.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 29.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 866,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 186, S 8, H SS 40177, I/A 2 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 186, S 8, H SS 40177, I/A 1 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 186, S 8, H SS 40177, I/A 1 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Dirección:C/ ELATZETA 18. (IRUN)
Comienzo de operaciones:01/01/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Alquiler de camiones (CNAE: 7712). Actividad secundaria: Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros (CNAE 7711)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 186, S 8, H SS 40177, I/A 1 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-20