LEYMA CENTRAL LECHERA SA - EXTINGUIDA
Municipio Arteixo
Provincia A Coruña
Razón Social LEYMA CENTRAL LECHERA SA
CIF A70006135
Actividad Preparación de leche y otros productos lácteos
Fecha de Constitución 03/08/2005
Página Web www.leyma.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Leiro Castro Alberto
VINCULACIONES DE LEYMA CENTRAL LECHERA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEYMA CENTRAL LECHERA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Leiro Castro Alberto | Auditor | 16/12/2009 | 01/02/2013 |
Leiro Castro Alberto | Auditor | 12/01/2009 | 01/02/2013 |
Lence Ferreiro Jesus Luis | Apoderado | 30/04/2010 | 01/02/2013 |
Lence Ferreiro Luis Jesus | Consejero Delegado Solidario | 11/02/2010 | 01/02/2013 |
Lence Ferreiro Luis Jesus | Secretario | 11/02/2010 | 01/02/2013 |
Lence Ferreiro Luis Jesus | Consejero | 11/02/2010 | 01/02/2013 |
Lence Ferreiro Maria Del Carmen | Consejero | 11/02/2010 | 01/02/2013 |
Lence Ferreiro Maria Jesus | Consejero Delegado Solidario | 11/02/2010 | 01/02/2013 |
Lence Ferreiro Maria Jesus | Presidente | 11/02/2010 | 01/02/2013 |
Lence Ferreiro Maria Jesus | Consejero | 11/02/2010 | 01/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LEYMA CENTRAL LECHERA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 153, S 8, H C 36346, I/A 21 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 153, S 8, H C 36346, I/A 21 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-15
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 153, S 8, H C 36346, I/A 21 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-15
- SE MODIFICA EL PROYECTO DE FUSION ENTRE LAS SOCIEDADES "LEITE RIO SL" -SOCIEDAD ABSORBENTE- Y "LEYMA CENTRAL LECHERA SA" -SOCIEDAD ABSORBIDA-, COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE EN SOCIEDAD ANONIMA CON LA DENOMINACION DE "GRUPO LECHE RIO SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 153, S 8, H C 36346, I/ANM29º (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 153, S 8, H C 36346, I/A 19 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-149-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 152, S 8, H C 36346, I/A 16 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 152, S 8, H C 36346, I/A 15 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-15
- Se amplía la duración del órgano de administración a 6 años.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2985 , F 120, S 8, H C 36346, I/A 13 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-15