LEXIGRAMA ESCUELA INTEGRAL DEL ESPAÑOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monfrague, 2
Código Postal 28030
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEXIGRAMA ESCUELA INTEGRAL DEL ESPAÑOL SL
CIF B83994319
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 07/05/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LEXIGRAMA ESCUELA INTEGRAL DEL ESPAÑOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEXIGRAMA ESCUELA INTEGRAL DEL ESPAÑOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Rodriguez Ana Consuelo | Administrador Solidario | 12/01/2018 | 16/02/2023 |
Rodriguez Hernandez Dolores | Administrador Unico | 17/09/2018 | 16/02/2023 |
Rodriguez Hernandez Dolores | Liquidador | 16/02/2023 | 16/02/2023 |
Rodriguez Hernandez Ana | Administrador Solidario | 17/09/2018 | |
Rodriguez Hernandez Dolores | Administrador Solidario | 12/01/2018 | 17/09/2018 |
Rodriguez Hernandez Dolores | Administrador Unico | 12/01/2018 |
ACTOS BORME DE LEXIGRAMA ESCUELA INTEGRAL DEL ESPAÑOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20012 , F 161, S 8, H M 352917, I/A 4 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20012 , F 161, S 8, H M 352917, I/A 4 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20012 , F 161, S 8, H M 352917, I/A 4 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20012 , F 161, S 8, H M 352917, I/A 4 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20012 , F 161, S 8, H M 352917, I/A 3 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20012 , F 161, S 8, H M 352917, I/A 3 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20012 , F 161, S 8, H M 352917, I/A 3 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-28
- Se publicó por error en la Inscripción 2ª el nombramiento como Administrador Solidario de HERNANDEZ RODRIGUEZ ANA CONSUELO, siendo lo correcto RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20012 , F 161, S 8, H M 352917, I/A 2 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
- C/ MONTFRAGUE 2 - LOCAL 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20012 , F 161, S 8, H M 352917, I/A 2 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20012 , F 161, S 8, H M 352917, I/A 2 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28