LEWT CAPITAL ADVISORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Segre, 20
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEWT CAPITAL ADVISORS SL
CIF B87827085
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/05/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LEWT CAPITAL ADVISORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEWT CAPITAL ADVISORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benelbas Adrados Samuel Carlos | Liquidador | 05/02/2020 | 05/02/2020 |
Benelbas Adrados Samuel Carlos | Secretario | 19/05/2017 | 05/02/2020 |
Benelbas Adrados Samuel Carlos | Consejero Delegado Solidario | 19/05/2017 | 05/02/2020 |
Benelbas Adrados Samuel Carlos | Consejero | 19/05/2017 | 05/02/2020 |
Martin Avanzini Jose Maria | Consejero | 19/05/2017 | 05/02/2020 |
Salguero Nicholas Edward | Consejero Delegado Solidario | 19/05/2017 | 05/02/2020 |
Salguero Nicholas Edward | Presidente | 19/05/2017 | 05/02/2020 |
Salguero Nicholas Edward | Consejero | 19/05/2017 | 05/02/2020 |
ACTOS BORME DE LEWT CAPITAL ADVISORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35967 , F 146, S 8, H M 646276, I/A 3 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35967 , F 146, S 8, H M 646276, I/A 3 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35967 , F 146, S 8, H M 646276, I/A 3 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35967 , F 146, S 8, H M 646276, I/A 3 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
- C/ SEGRE 20 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35967 , F 145, S 8, H M 646276, I/A 2 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35967 , F 142, S 8, H M 646276, I/A 1 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-28
Dirección:C/ DE LA DALIA 261 (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:11/05/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Consultoría financiera y de inversión. Explotación y gestión de activos inmobiliarios, por cualquier título. Inversión de Capital en empresas o Sociedades en concepto de "business angels" y "joint ventures"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35967 , F 142, S 8, H M 646276, I/A 1 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-28